Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kathrine Pors Johnsen | 30.08.2024 | direktør |
Malene Rhode Carstensen | 19.01.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Greve Iversen | 01.02.2020 | 30.08.2024 | direktør |
Jesper Lund | 01.02.2020 | 19.01.2024 | direktør |
Hans Henrik Kjølby | 19.06.2019 | 01.02.2020 | direktør |
Jacob Brunsborg | 19.06.2019 | 01.02.2020 | direktør |
Lars Kristinus Larsen | 19.12.2014 | 19.08.2019 | direktør |