Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sædding Strandvej 194, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2014-12-19)
Den 2014-12-17 tilføjes Direktion: Søren Frederik Thoft Simonsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udleje og administrere fast ejendom samt anden dermed forbunden virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-17 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-01-23)
Den 2014-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-17 tilføjes Legale ejere: SFTS HOLDING ApS (offentliggjort 2014-12-22)
Den 2014-12-17 tilføjes Navne: SFTS EJENDOMME ApS (offentliggjort 2014-12-19)
Den 2014-12-17 tilføjes Reelle ejere: Søren Frederik Thoft Simonsen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2014-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-12-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2014-12-17 tilføjes Stiftere: SFTS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-17 tilføjes Vedtægter: 2014-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-12-19)
Den 2014-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)