Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Hovedbranche |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2015-02-02 sletter virksomheden Ejerskaber: C.N. HOLDING ApS. (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2015-09-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Swedish Connection ApS. (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2016-04-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Swedish Connection ApS. (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2023-02-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-11-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i fællesskab. (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Direktion: Lene Preston Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Vedtægter: 2022-05-10 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2021-11-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åvangen 5, 5260 Odense S (offentliggjort 2015-02-02)
Den 2015-01-27 tilføjes Direktion: Ole Preston Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er - direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber - at drive materieludlejningsvirksomhed, fabrikation, handelsvirksomhed, samt virksomhed ved kapitalanbringelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-27 tilføjes Legale ejere: Ole Preston Andersen (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2015-01-27 tilføjes Navne: OPA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-02)
Den 2015-01-27 tilføjes Reelle ejere: Ole Preston Andersen (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2015-01-27 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-27 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2015-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2015-01-27 tilføjes Vedtægter: 2015-01-27 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2015-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-02)
Den 2015-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-02)