Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Henrik Lyng Ludvig | 17.12.2014 | 18.12.2014 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Nordic Nutriment ApS (CVR 38411403) | NORMAL | 17.08.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen Trackers ApS (CVR 37464376) | NORMAL | 27.09.2016 | 23.11.2017 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |