Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Reventlowsgade 10, st. th., 1651 København V (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Direktion: Jesper Krarup Kristensen (direktion) (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-18 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Legale ejere: Jesper Krarup Kristensen (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Navne: JKK ENTERPRISES IVS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Reelle ejere: Jesper Krarup Kristensen (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Stiftere: Jesper Krarup Kristensen (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-06-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Reventlowsgade 10, st. th., 1651 København V (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2017-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Maltagade 28, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-06-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2015-10-14 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2015-10-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: Jesper Krarup Kristensen (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2015-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Krarup Kristensen (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maltagade 28, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2014-12-18 tilføjes Direktion: Jesper Krarup Kristensen (direktion) (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være et Holding selskab for fremtidige virksomheder. (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-18 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2014-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-12-18 tilføjes Navne: JKK ENTERPRISES IVS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-12-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-12-18 tilføjes Stiftere: Jesper Krarup Kristensen (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-12-18 tilføjes Tegningsregel: Iværksætterselskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-12-18 tilføjes Vedtægter: 2014-12-18 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-20)