Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karsten Rovelt-Busch | 26.02.2024 | formand |
Rasmus Brandsen Laursen | 15.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michel Nimeh | 29.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Olsen | 29.09.2021 | 30.11.2023 | formand |
Claus Vejrup Richter | 29.09.2021 | 15.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Dahlgaard | 28.02.2020 | 29.09.2021 | formand |
Pernille Thøger Baltzersen | 17.12.2015 | 22.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Peter Krogsgaard Jørgensen | 17.12.2015 | 28.02.2020 | formand |
Anders Marcus | 05.12.2014 | 29.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Lauritsen | 05.12.2014 | 17.12.2015 | formand |
Peter Krogsgaard Jørgensen | 05.12.2014 | 16.12.2015 | bestyrelsesmedlem |