Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordmarksvej 128, st. th., 2770 Kastrup (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-18 (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-12 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-12 fjernes Kontaktoplysninger: oernesmultiservice@gmail.com (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-12 fjernes Navne: Øernes Multiservice ApS (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-12 fjernes Stiftere: Burhan Karaca (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2021-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2021-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-08 Statstidende Dekret
Den 2021-09-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-06-30 fjernes Direktion: Katrine Julie Gellett (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-30 fjernes Legale ejere: Katrine Julie Gellett (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-30 fjernes Reelle ejere: Katrine Julie Gellett (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-10-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-24 tilføjes Legale ejere: Katrine Julie Gellett (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordmarksvej 128, st. th., 2770 Kastrup (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2020-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødovre Parkvej 199, 2. tv., 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-26 tilføjes Kontaktoplysninger: oernesmultiservice@gmail.com (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2020-05-26 tilføjes Navne: Øernes Multiservice ApS (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2020-05-25 fjernes Navne: Grønt-Service ApS (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-26 tilføjes Vedtægter: 2020-05-26 (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2020-05-01 fjernes Legale ejere: Memis Kaya (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-04-06 tilføjes Direktion: Katrine Julie Gellett (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-04-06 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2020-04-05 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med frugt og grøntsager (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Reelle ejere: Katrine Julie Gellett (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-04-06 fjernes Reelle ejere: Memis Kaya (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-04-06 tilføjes Vedtægter: 2020-04-06 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-02-21 fjernes Direktion: Memis Kaya (direktør) (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødovre Parkvej 199, 2. tv., 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2019-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødovre Parkvej 199, 2. tv., 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødovre Parkvej 199, 2. tv., 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergårdsvej 121, 1. th., 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-21 tilføjes Direktion: Memis Kaya (direktør) (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2019-02-21 fjernes Direktion: Mesut Yüksel (direktør) (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-21 tilføjes Legale ejere: Memis Kaya (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2019-02-21 fjernes Legale ejere: Mesut Yüksel (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-21 tilføjes Navne: Grønt-Service ApS (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2019-02-20 fjernes Navne: GRØNT ENGROS ApS (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-21 tilføjes Reelle ejere: Memis Kaya (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2019-02-21 fjernes Reelle ejere: Mesut Yüksel (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-21 tilføjes Vedtægter: 2019-02-21 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2018-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergårdsvej 121, 1. th., 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyvej 27, 3. th., 2620 Albertslund (offentliggjort 2018-11-11)
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyvej 27, 3. th., 2620 Albertslund (offentliggjort 2018-11-11)
Den 2016-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønttorvet 290, 2500 Valby (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønttorvet 290, 2500 Valby (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2016-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyvej 27, 3. th., 2620 Albertslund (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-05-01 tilføjes Direktion: Mesut Yüksel (direktør) (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2016-05-01 fjernes Direktion: Burhan Karaca (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-01 tilføjes Legale ejere: Mesut Yüksel (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2016-05-01 tilføjes Reelle ejere: Mesut Yüksel (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2016-04-30 fjernes Legale ejere: Burhan Karaca (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2014-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyvej 27, 3. th., 2620 Albertslund (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2014-12-18 tilføjes Direktion: Burhan Karaca (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive engrosvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2014-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2014-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-18 (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2014-12-18 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med frugt og grøntsager (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2014-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2014-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2014-12-18 tilføjes Legale ejere: Burhan Karaca (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2014-12-18 tilføjes Navne: GRØNT ENGROS ApS (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2014-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2014-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2014-12-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2014-12-18 tilføjes Stiftere: Burhan Karaca (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2014-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2014-12-18 tilføjes Vedtægter: 2014-12-18 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2014-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2014-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-18)