Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1991-09-19 fjernes Navne: SEMIBYG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 21, 1160 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-13 fjernes Bestyrelse: Pernille Ann Siesbye (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-13 fjernes Direktion: Jes Mathias Nordlien Rødsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-13 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-10 fjernes Bestyrelse: Per Henrik Siesbye (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forestå den forretningsmæssige ledelse og administration af Bosagerparken A/S og andre byggeselskaber, deltagelse i enhver anden virksomhed, der er forenelig med eller kan fremme ovenfor nævnte formål samt kapitalanlæg og investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-21 tilføjes Vedtægter: 1985-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 21, 1160 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-03-15 tilføjes Bestyrelse: Per Henrik Siesbye (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-03-15 tilføjes Direktion: Jes Mathias Nordlien Rødsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-03-15 tilføjes Navne: SEMIBYG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-03-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-03-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-03-15 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)