Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandbakkevej 15, 4390 Vipperød (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandbakkevej 15, 4390 Vipperød (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2014-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KOMPLET LOKALE UDLEJNING ApS. (offentliggjort 2014-12-29)
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandbakkevej 15, 4390 Vipperød (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandbakkevej 15, 4390 Vipperød (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandbakkevej 15, 4390 Vipperød (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandbakkevej 15, 4390 Vipperød (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2023-03-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-05-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-05-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-05-23 tilføjes Vedtægter: 2016-05-23 (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-05-23 fjernes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2014-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandbakkevej 15, 4390 Vipperød (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2014-12-17 tilføjes Direktion: Niels Juel Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i kapitalselskaber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2014-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-17 tilføjes Legale ejere: Niels Juel Rasmussen (offentliggjort 2014-12-29)
Den 2014-12-17 tilføjes Navne: NJR HOLDING HOLBÆK ApS (offentliggjort 2014-12-18)
Den 2014-12-17 tilføjes Reelle ejere: Niels Juel Rasmussen (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2014-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2014-12-17 tilføjes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2014-12-17 tilføjes Stiftere: Niels Juel Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-17 tilføjes Vedtægter: 2014-12-17 (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2014-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-12-18)
Den 2014-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)