Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ærøvej 3, 9800 Hjørring (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2021-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Æblelunden 5, 9800 Hjørring (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2014-12-18 sletter virksomheden Ejerskaber: DANSK AIRCONDITION A/S. (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2014-12-18 sletter virksomheden Ejerskaber: JYDSK RØR OG ENTREPRENØR A/S. (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DANSK AIRCONDITION A/S. (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2018-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: JYDSK RØR OG ENTREPRENØR A/S. (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANSK AIRCONDITION A/S. (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JYDSK RØR OG ENTREPRENØR A/S. (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2020-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æblelunden 5, 9800 Hjørring (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Æblelunden 5, 9800 Hjørring (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æblelunden 5, 9800 Hjørring (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Æblelunden 5, 9800 Hjørring (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-04-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æblelunden 5, 9800 Hjørring (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2014-12-18 tilføjes Direktion: Janus Bjerg Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i associerede og tilknyttede selskaber samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-18 tilføjes Legale ejere: Janus Bjerg Nielsen (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2014-12-18 tilføjes Navne: JANUS BJERG HOLDING ApS (offentliggjort 2014-12-18)
Den 2014-12-18 tilføjes Reelle ejere: Janus Bjerg Nielsen (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2014-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-12-18 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-18 tilføjes Stiftere: Janus Bjerg Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-18 tilføjes Vedtægter: 2014-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-12-18)
Den 2014-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)