Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | Direktion | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Binavne | Navne | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-01 tilføjes Bestyrelse: Flemming Olsen (suppleant) (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2014-12-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FJERNVARME FYN DISTRIBUTION A/S. (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2015-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FJERNVARME FYN AFFALDSENERGI A/S. (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FJERNVARME FYN PRODUKTION A/S. (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2017-10-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fjernvarme Fyn Service A/S. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2024-08-31 fjernes Bestyrelse: Jesper Scharff Johannsen (suppleant) (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-08-15 tilføjes Direktion: Kim Winther (direktør) (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-27 tilføjes Bestyrelse: Susanne Østergaard Lundby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2023-12-06 tilføjes Direktion: Louise Saabye Høst (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-06 fjernes Direktion: Kim Winther (direktør) (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-09-25 tilføjes Bestyrelse: Flemming Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2023-09-25 fjernes Bestyrelse: Pia Christina Kiersgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-24 fjernes Bestyrelse: Flemming Olsen (suppleant) (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-01 fjernes Bestyrelse: Jens Pilholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-17 tilføjes Direktion: Kim Winther (direktør) (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-04-17 fjernes Direktion: Jan Strømvig (direktør) (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-23 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Korshøj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-05-23 fjernes Bestyrelse: Jan Kauffmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-01-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Bendix Rasmussen (suppleant) (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-01 fjernes Bestyrelse: Nazim Gürkan (suppleant) (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-09-20 tilføjes Bestyrelse: Lars Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-09-20 fjernes Bestyrelse: Allan Stihøj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-09-19 fjernes Bestyrelse: Lars Mortensen (suppleant) (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Mortensen (suppleant) (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2020-08-31 fjernes Bestyrelse: Jakob Rasmussen (suppleant) (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 120, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 120, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-24 tilføjes Bestyrelse: Jane Marie Jegind (suppleant) (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2018-10-24 fjernes Bestyrelse: Claus Erik Houden-Hansen (suppleant) (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-10-01 fjernes Bestyrelse: Flemming Hintze Jensen (suppleant) (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-06-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-07 tilføjes Vedtægter: 2018-05-07 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-02 tilføjes Bestyrelse: Claus Erik Houden-Hansen (suppleant) (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-01-02 fjernes Bestyrelse: Brian Skov Nielsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-01-01 fjernes Bestyrelse: Niclas Turan Kandemir (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-09-27 tilføjes Bestyrelse: Kim Johansen (suppleant) (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-09-26 fjernes Bestyrelse: Kim Johansen (suppleant) (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-09-01 fjernes Bestyrelse: Jørgen Meier Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-08 tilføjes Bestyrelse: Jan Kauffmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2017-05-08 fjernes Bestyrelse: Lars Therkildsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 120, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2017-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Billedskærervej 7, 5230 Odense M (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Billedskærervej 7, 5230 Odense M (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Billedskærervej 7, 5230 Odense M (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-02-28 fjernes Binavne: FJERNVARME FYN HOLDING A/S (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-20 tilføjes Navne: FJERNVARME FYN HOLDING A/S (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-19 fjernes Navne: FJERNVARME FYN A/S (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-20 tilføjes Vedtægter: 2017-02-20 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2016-08-10 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Meier Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2016-08-10 fjernes Bestyrelse: Freddy Steen Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-09 fjernes Bestyrelse: Kim Johansen (suppleant) (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-06-09 tilføjes Bestyrelse: Flemming Hintze Jensen (suppleant) (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2016-05-17 tilføjes Vedtægter: 2016-05-17 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-03-17 tilføjes Bestyrelse: Kim Johansen (suppleant) (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-03-17 fjernes Bestyrelse: Jørgen Meier Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-16 fjernes Bestyrelse: Kim Johansen (suppleant) (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2015-09-03 tilføjes Binavne: FJERNVARME FYN HOLDING A/S (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2015-08-20 tilføjes Bestyrelse: Claus Erik Houden-Hansen (suppleant) (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2015-08-20 fjernes Bestyrelse: Bente Ledgaard Monsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-08-20 tilføjes Navne: FJERNVARME FYN A/S (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2015-08-19 fjernes Navne: FJERNVARME FYN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-08-20 tilføjes Vedtægter: 2015-08-20 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2015-06-28 fjernes Bestyrelse: Claus Erik Houden-Hansen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-26 tilføjes Bestyrelse: Kim Johansen (suppleant) (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2015-03-26 fjernes Bestyrelse: Franz Jul Rohde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-25 fjernes Bestyrelse: Kim Johansen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Billedskærervej 7, 5230 Odense M (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2014-12-16 tilføjes Bestyrelse: Kim Johansen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-16 tilføjes Direktion: Jan Strømvig (direktør) (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2014-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er i eget regi og/eller gennem datterselskaber at udøve virksomhed med elproduktion, varmeproduktion og -distribution, energiløsninger med tilknytning hertil samt anden hermed forbundet virksomhed. Overskud kan udelukkende anvendes til selskabets formålsbestemte virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2014-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Legale ejere: Odense Kommune (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2014-12-16 tilføjes Navne: FJERNVARME FYN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2014-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-12-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Stiftere: Odense Kommune, Nordfyns Kommune (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Vedtægter: 2014-12-16 (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2014-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-12-18)
Den 2014-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)