Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Torsten Storgaard | 01.01.2014 | 16.12.2014 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
FINN A. CHRISTENSEN A/S (CVR 27207421) | NORMAL | 24.10.2016 | 20,00-24,99% | 20,00-24,99% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
FINN A. CHRISTENSEN A/S (CVR 27207421) | NORMAL | 17.12.2014 | 23.10.2016 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |