Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Ejerskaber | ||||
xbrl | Formål | Hovedbranche | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-11-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-11-15 tilføjes Vedtægter: 2023-11-15 (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-11-15 fjernes Revisor: JØRN M. SCHMIDT STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2014-12-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RC PADBORG ApS. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2023-11-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-08 tilføjes Vedtægter: 2022-12-08 (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-29 tilføjes Vedtægter: 2017-06-29 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2017-06-29 fjernes Direktion: Bente Skibdal Poulsen (direktør) (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-03-30 tilføjes Direktion: Bente Skibdal Poulsen (direktør) (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-03-30 tilføjes Vedtægter: 2017-03-30 (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nymøllevej 20, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2014-12-17)
Den 2014-12-16 tilføjes Direktion: Kai Momme (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive revisions- og bogføringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2014-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Legale ejere: Kai Momme (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2014-12-16 tilføjes Navne: SKIBDAL HOLDING ApS (offentliggjort 2014-12-17)
Den 2014-12-16 tilføjes Reelle ejere: Kai Momme (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2014-12-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2014-12-16 tilføjes Revisor: JØRN M. SCHMIDT STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2014-12-16 tilføjes Stiftere: Kai Momme (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Vedtægter: 2014-12-16 (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2014-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-12-17)
Den 2014-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)