Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Revisor | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedegaardsvej 88, 2300 København S (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-11-24 fjernes Bibranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-11-24 fjernes Binavne: OMNIA PROPERTIES A/S (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-05 (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-11-24 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-11-24 fjernes Legale ejere: Omnia Group Holdings AG (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-11-24 fjernes Navne: OMNIA EJENDOMME A/S (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-11-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-11-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-11-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-11-24 fjernes Stiftere: Thomas Rolin (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-11-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2015-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-09 fjernes Bestyrelse: Themis Skovgaard Ioannidis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-09 fjernes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-06 fjernes Direktion: Thomas Rolin (direktion) (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-02 fjernes Bestyrelse: Morten Breum-Leer (formand) (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-18 tilføjes Bestyrelse: Themis Skovgaard Ioannidis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-03-18 fjernes Bestyrelse: Thomas Rolin (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedegaardsvej 88, 2300 København S (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2014-12-05 tilføjes Bestyrelse: Thomas Rolin (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2014-12-05 tilføjes Bibranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2014-12-05 tilføjes Binavne: OMNIA PROPERTIES A/S (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2014-12-05 tilføjes Direktion: Thomas Rolin (direktion) (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber, som driver ejendomsvirksomhed, herunder foretager investering i og administrerer fast ejendom samt efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2014-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2014-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-05 (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2014-12-05 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2014-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2014-12-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2014-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2014-12-05 tilføjes Legale ejere: Omnia Group Holdings AG (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2014-12-05 tilføjes Navne: OMNIA EJENDOMME A/S (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2014-12-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2014-12-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2014-12-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2014-12-05 tilføjes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2014-12-05 tilføjes Stiftere: Thomas Rolin (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2014-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-12-05 tilføjes Vedtægter: 2014-12-05 (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2014-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2014-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-09)