Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Kirsten Tang | 10.12.2014 | 03.11.2018 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Aage Tang | 10.12.2014 | 02.11.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
VetNet International ApS (CVR 29520356) | NORMAL | 15.12.2014 | 100,00% | 100,00% |
VetNet DK A/S (CVR 13638195) | NORMAL | 10.12.2014 | 100,00% | 100,00% |