Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kirsten Hvid Schmidt | 16.12.2014 | 04.05.2018 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mats Mikael Dahl | 01.03.2016 | 04.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Skade Carstensen | 01.12.2015 | 04.05.2018 | formand |
Kenny Schelde Jensby | 06.08.2015 | 01.12.2015 | formand |
Kirsten Hvid Schmidt | 16.12.2014 | 04.05.2018 | bestyrelse |
Kresten Peder Hedegaard Mehlsen | 16.12.2014 | 01.03.2016 | bestyrelse |
Henning Haugaard Laursen | 16.12.2014 | 06.08.2015 | formand |