Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TANDLÆGERNE LISE WESTERMANN & CHRISTINA FRANDSEN ApS. (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-09-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Tandlæge Christina Frandsen ApS. (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skibbroen 3, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Skibbroen 3, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-07-04 tilføjes Vedtægter: 2018-07-04 (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skibbroen 3, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2014-12-10 tilføjes Direktion: Lill-Christina Giørtz Frandsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i et tandlægeanpartsselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-10 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2014-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-10 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-10 tilføjes Legale ejere: Lill-Christina Giørtz Frandsen (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2014-12-10 tilføjes Navne: TANDLÆGE CHRISTINA FRANDSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2014-12-10 tilføjes Reelle ejere: Lill-Christina Giørtz Frandsen (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2014-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-10 tilføjes Stiftere: Lill-Christina Giørtz Frandsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-10 tilføjes Vedtægter: 2014-12-10 (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2014-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2014-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)