Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Stefánia Pcolová | 23.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Steen Jensen | 04.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Svend Aage Linde | 11.12.2014 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Adrianus Hendrikus Joseph de Kort | 26.05.2021 | 01.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Francois Marie Jean Christian Vigneau | 24.07.2020 | 26.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Rudy Zantman | 24.04.2019 | 24.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bjorn Borghs | 10.01.2019 | 24.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Joris Jozef Mario Van Rymenant | 29.11.2017 | 10.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Bjorn Borghs | 04.03.2016 | 29.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Gjelsnes | 13.08.2015 | 29.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kai Bastuck | 11.12.2014 | 04.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Lars Christian Caspersen | 11.12.2014 | 13.08.2015 | bestyrelsesmedlem |