Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: ApS NR. 1234 AF 29.10.2007. (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ApS NR. 1234 AF 29.10.2007. (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-06-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-06-22 fjernes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-05-30 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-05-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-05-30 tilføjes Vedtægter: 2016-05-30 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2014-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bollerupvej 17, 9240 Nibe (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-12-07 tilføjes Direktion: Ronald Rokkedal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i Aps 1234 samt investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-07 tilføjes Kontaktoplysninger: brrr@post.tele.dk (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-12-07 tilføjes Legale ejere: Ronald Rokkedal (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2014-12-07 tilføjes Navne: DAMGÅRDEN HOLDING ApS (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-12-07 tilføjes Reelle ejere: Ronald Rokkedal (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2014-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2014-12-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2014-12-07 tilføjes Stiftere: Ronald Rokkedal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-07 tilføjes Vedtægter: 2014-12-07 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2014-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)