Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Ejerskaber | Kapital | ||||
Vedtægter | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-08 tilføjes Legale ejere: Kirsten Lundberg, Sofie Lundberg Jakobsen, Nikolaj Lundberg Jakobsen (offentliggjort 2022-02-13)
Den 2022-02-07 fjernes Legale ejere: Kirsten Lundberg (offentliggjort 2022-02-13)
Den 2015-11-19 sletter virksomheden Ejerskaber: BONUS BALTIC INVEST A/S. (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Febjerggaard P/S. (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2018-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Komplementarselskabet Febjerggaard ApS. (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2018-05-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BONUS BALTIC INVEST A/S. (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2022-01-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-05 tilføjes Vedtægter: 2022-01-05 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-09 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-07 (offentliggjort 2019-02-09)
Den 2019-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-09)
Den 2019-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-09)
Den 2019-01-03 tilføjes Direktion: Kirsten Lundberg (direktør) (offentliggjort 2019-02-09)
Den 2018-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-09)
Den 2018-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Direktion: Kirsten Lundberg (adm. dir) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brændemosevej 31, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-12-11 tilføjes Direktion: Kirsten Lundberg (adm. dir) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2014-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i værdipapirer, kapitalandele mv. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Kontaktoplysninger: kirsten@protektafarms.dk (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-12-11 tilføjes Legale ejere: Kirsten Lundberg (offentliggjort 2022-02-13)
Den 2014-12-11 tilføjes Navne: KIAN-2 ApS (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-12-11 tilføjes Reelle ejere: Kirsten Lundberg (offentliggjort 2019-02-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Stiftere: Kirsten Lundberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2014-12-11 tilføjes Vedtægter: 2014-12-11 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2014-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-30)