Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2014-12-12 sletter virksomheden Ejerskaber: NELLES COFFEE & WINE A/S. (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-06-02 sletter virksomheden Ejerskaber: NELLES COFFEE & WINE A/S. (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NELLES COFFEE & WINE A/S. (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-09-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-09-12 tilføjes Revisor: SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-01-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-01-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjortetakken 36, 5250 Odense SV (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Helenevej 12, 5000 Odense C (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-01-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helenevej 12, 5000 Odense C (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2014-12-01 tilføjes Direktion: Jimmy Wulff Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med passiv kapitalanbringelse, herunder eje aktier og anparter i datterselskaber samt anden investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2014-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 tilføjes Legale ejere: Jimmy Wulff Christiansen (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2014-12-01 tilføjes Navne: WULFF C. HOLDING ApS (offentliggjort 2014-12-12)
Den 2014-12-01 tilføjes Reelle ejere: Jimmy Wulff Christiansen (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2014-12-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2014-12-01 tilføjes Stiftere: Jimmy Wulff Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 tilføjes Vedtægter: 2014-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-12-12)
Den 2014-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)