Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Navne | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-10 tilføjes Legale ejere: LH EQUIPMENT HOLDING ApS, Soerensen Invest ApS (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-10-09 fjernes Legale ejere: LH EQUIPMENT HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-10-10 tilføjes Reelle ejere: Per Lachenmeier, Andre Detlef Elefterios Wagener, Anders Kjempff, Henrik Vesterlund Sørensen (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-10-09 fjernes Reelle ejere: Per Lachenmeier, Anders Kjempff (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-07-11 tilføjes Revisor: Revisionscentret Sønderborg Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-11 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-04-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-31 tilføjes Bestyrelse: Per Lachenmeier (formand) (offentliggjort 2023-04-23)
Den 2022-12-31 fjernes Bestyrelse: Peter Madsen (formand) (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-12-30 fjernes Bestyrelse: Per Lachenmeier (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-23)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (offentliggjort 2023-04-23)
Den 2022-10-10 tilføjes Legale ejere: AKWA Venture ApS (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2022-10-09 fjernes Legale ejere: AKWA Venture ApS (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-06 tilføjes Bestyrelse: Henrik Vesterlund Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-05-01 tilføjes Direktion: Anders Kjempff (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-01 fjernes Direktion: Per Lachenmeier (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-01 tilføjes Bestyrelse: Per Lachenmeier (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-23)
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-02 tilføjes Legale ejere: AKWA Venture ApS (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2019-07-01 fjernes Legale ejere: AKWA Venture ApS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-07-02 tilføjes Reelle ejere: Per Lachenmeier, Anders Kjempff (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2019-07-01 fjernes Reelle ejere: Per Lachenmeier, Anders Kjempff (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mommarkvej 5, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellegårdvej 36, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-25 tilføjes Hjemmeside: easyrobotics.biz (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-25 tilføjes Kontaktoplysninger: pl@easyrobotics.dk (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-21 tilføjes Legale ejere: AKWA Venture ApS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-01-21 fjernes Legale ejere: Kjempff ApS (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-01-21 tilføjes Reelle ejere: Per Lachenmeier, Anders Kjempff (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-01-20 fjernes Reelle ejere: Per Lachenmeier, Anders Kjempff (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-01-07 tilføjes Vedtægter: 2019-01-07 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-17 tilføjes Legale ejere: Kjempff ApS, LH EQUIPMENT HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-16 fjernes Legale ejere: LH EQUIPMENT HOLDING ApS, Kjempff ApS (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-17 tilføjes Reelle ejere: Anders Kjempff (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-05 fjernes Bestyrelse: Palle Hannemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-31 fjernes Reelle ejere: Palle Hannemann (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-12 tilføjes Bestyrelse: Anders Kjempff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-17 tilføjes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (offentliggjort 2023-04-23)
Den 2017-08-17 fjernes Legale ejere: Styrelsen for Forskning og Uddannelse (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-15 tilføjes Legale ejere: Kjempff ApS (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-12-07 tilføjes Navne: EasyRobotics ApS (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-06 fjernes Navne: EasyRobotic ApS (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-07 tilføjes Vedtægter: 2015-12-07 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-12 tilføjes Navne: EasyRobotic ApS (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-10-11 fjernes Navne: LH EQUIPMENT ApS (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-12 tilføjes Vedtægter: 2015-10-12 (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellegårdvej 36, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2014-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellegårdvej 34, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2014-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellegårdvej 34, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2014-12-08 tilføjes Bestyrelse: Palle Hannemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-08 tilføjes Direktion: Per Lachenmeier (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2014-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, kommercialisere og sælge en automat til fødning af emnebearbejdningsmaskiner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2014-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 725.010,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 tilføjes Legale ejere: Styrelsen for Forskning og Uddannelse, LH EQUIPMENT HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2014-12-08 tilføjes Navne: LH EQUIPMENT ApS (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2014-12-08 tilføjes Reelle ejere: Palle Hannemann, Per Lachenmeier (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2014-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-12-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2014-12-08 tilføjes Stiftere: LH EQUIPMENT HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med direktøren, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 tilføjes Vedtægter: 2014-12-08 (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2014-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-12-12)
Den 2014-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)