Sektion (alle) | |||||||
Revisor | xbrl | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Direktion | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Bibranche | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-10-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-31 tilføjes Vedtægter: 2022-08-31 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-15 tilføjes Vedtægter: 2022-08-15 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-15 tilføjes Direktion: Henrik Strand Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-15 fjernes Direktion: Anders Plesner Østergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-15 tilføjes Legale ejere: H. Strand Holding ApS (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-15 fjernes Legale ejere: AC Plesner Holding ApS (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-15 tilføjes Navne: H. Strand Ejendomme ApS (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-14 fjernes Navne: PLESNER BILER EJENDOMME ApS (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-15 tilføjes Reelle ejere: Henrik Strand Jensen (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-15 fjernes Reelle ejere: Charlotte Gaardhøje Østergaard, Anders Plesner Østergaard (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2022-08-15 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-05-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-06-30 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-01-01 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2021-12-31 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-04-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-04-04 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-11 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2017-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedevej 6, 6740 Bramming (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedemarksvej 2, 6740 Bramming (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-03 tilføjes Legale ejere: AC Plesner Holding ApS (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2017-01-03 fjernes Legale ejere: Charlotte Gaardhøje Østergaard (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2016-06-30 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Gaardhøje Østergaard, Anders Plesner Østergaard (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2015-04-09 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2015-04-09 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2015-04-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedemarksvej 2, 6740 Bramming (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2014-12-11 tilføjes Direktion: Anders Plesner Østergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2014-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i ejendomme og udlejning af disse, samt dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Legale ejere: Charlotte Gaardhøje Østergaard (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2014-12-11 tilføjes Navne: PLESNER BILER EJENDOMME ApS (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2014-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2014-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2014-12-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2014-12-11 tilføjes Stiftere: Charlotte Gaardhøje Østergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Vedtægter: 2014-12-11 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2014-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-12-12)
Den 2014-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)