Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Bestyrelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovsvinget 10, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-04-30 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-10 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-28 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-28 fjernes Legale ejere: Kristoffer Alex Petersen, Rasmus Alex Petersen (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-28 fjernes Navne: Skovsvinget ApS (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-28 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-28 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-28 fjernes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-28 fjernes Stiftere: Rasmus Alex Petersen (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-09-26 tilføjes Navne: Skovsvinget ApS (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-09-25 fjernes Navne: THE PETERSEN FURS OF COPENHAGEN ApS (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-09-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-09-26 tilføjes Vedtægter: 2016-09-26 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-09-26 fjernes Direktion: Kristoffer Alex Petersen (direktion) (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-09-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-01-13 fjernes Bestyrelse: Rasmus Alex Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovsvinget 10, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2015-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vilvordevej 10, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-01-12)
Den 2015-01-12 tilføjes Direktion: Kristoffer Alex Petersen (direktion) (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2015-01-12 fjernes Direktion: Rasmus Alex Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vilvordevej 10, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-01-12)
Den 2014-12-10 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Alex Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-10 tilføjes Direktion: Rasmus Alex Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er agentur og handelsvirksomhed med pels og skind og dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2014-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-04-30 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2014-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-10 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2014-12-10 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2014-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2014-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2014-12-10 tilføjes Legale ejere: Kristoffer Alex Petersen, Rasmus Alex Petersen (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2014-12-10 tilføjes Navne: THE PETERSEN FURS OF COPENHAGEN ApS (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2014-12-10 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2014-12-10 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2014-12-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2014-12-10 tilføjes Revisor: Hans Munkebo Christiansen, PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-10 fjernes Revisor: Hans Munkebo Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-10 tilføjes Stiftere: Rasmus Alex Petersen (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2014-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktører hver for sig. (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2014-12-10 tilføjes Vedtægter: 2014-12-10 (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2014-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2014-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-26)