Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | ||||
Direktion | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2019-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 1, 1606 København V (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-03-31 (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-11 (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-03-05 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-03-05 fjernes Kontaktoplysninger: dktransservice@gmail.com (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-03-05 fjernes Navne: DKT Service ApS (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-03-05 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-03-05 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-03-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-03-05 fjernes Stiftere: DK. HOLDING 14 ApS (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-03-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-02-07 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2017-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2017-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-12-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2016-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-05 fjernes Direktion: Tomas Slefendorfas (direktion) (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2015-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 1, 1606 København V (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2015-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Parkvej 30, st. 14., 2630 Taastrup (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-12-03 tilføjes Kontaktoplysninger: dktransservice@gmail.com (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2015-10-28 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2015-10-27 fjernes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-28 tilføjes Navne: DKT Service ApS (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2015-10-27 fjernes Navne: DK. TRANS & SERVICE ApS (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-28 tilføjes Vedtægter: 2015-10-28 (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2014-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkvej 30, st. 14., 2630 Taastrup (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2014-12-11 tilføjes Direktion: Tomas Slefendorfas (direktion) (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2014-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor post- og kurertjenester samt hermed beslægtede virksomhed. (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2014-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-03-31 (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2014-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-11 (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2014-12-11 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2014-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2014-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2014-12-11 tilføjes Navne: DK. TRANS & SERVICE ApS (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2014-12-11 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2014-12-11 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2014-12-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2014-12-11 tilføjes Stiftere: DK. HOLDING 14 ApS (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2014-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2014-12-11 tilføjes Vedtægter: 2014-12-11 (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2014-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2014-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-05)