Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Nicolaj Rose-Nielsen | 02.10.2023 | 31.03.2024 | direktør |
Tommas Bjørnbak Tygesen | 07.06.2023 | 31.03.2024 | direktør |
Søren Fournaise Eriksen | 02.12.2021 | 01.09.2023 | direktør |
Steffen Ramsgaard | 30.11.2014 | 02.12.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kasper Bremer Orloff | 01.02.2021 | 02.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anders Mosegaard Jensen | 27.10.2020 | 02.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Ramsgaard | 27.10.2020 | 02.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jann Dollerup Vig Jensen | 27.10.2020 | 02.12.2021 | formand |