Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Hovedbranche | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dreyersvej 24, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Dreyersvej 24, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2014-12-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NN DAIRY APS. (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2021-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-04 tilføjes Navne: FHC ApS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-03 fjernes Navne: FHC IVS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-04 tilføjes Vedtægter: 2021-10-04 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-03 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-10-10 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-11-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2016-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-09-19 tilføjes Direktion: Frederik Høgh-Christensen (direktør) (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-24 fjernes Direktion: Frederik Høgh-Christensen (direktion) (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dreyersvej 24, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2016-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Frihavnsgade 21, 5. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-23 tilføjes Kontaktoplysninger: hoegh.christensen@gmail.com (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2014-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Frihavnsgade 21, 5. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2014-12-08 tilføjes Direktion: Frederik Høgh-Christensen (direktion) (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2014-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holding selskab for mejerivirksomhed, nærmere bestemt produktion og salg af skyr (yoghurt), samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2014-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2014-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 tilføjes Legale ejere: Frederik Høgh-Christensen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2014-12-08 tilføjes Navne: FHC IVS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2014-12-08 tilføjes Reelle ejere: Frederik Høgh-Christensen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2014-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 tilføjes Stiftere: Frederik Høgh-Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2014-12-08 tilføjes Vedtægter: 2014-12-08 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2014-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2014-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-24)