Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Navne | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KJÆR-HOLM ApS. (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KJÆR-HOLM ApS. (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomsinvestering og drift af ejendomme og kontorhotel og levering af dertil hørende accessoriske ydelser samt efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-26 tilføjes Bestyrelse: Casper Bak Vittrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-26 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-26 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-25 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-26 tilføjes Navne: SOHO Klosterstræde ApS (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-25 fjernes Navne: GONE FISHING ApS (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-26 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-26 tilføjes Vedtægter: 2019-02-26 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 69, 1., 1711 København V (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-02-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-12-31 tilføjes Legale ejere: EMMIT HOLDING ApS, SOHO HOLDING ApS, SOHO INVEST ApS, DAW INVEST ApS (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2014-12-31 tilføjes Reelle ejere: Casper Bak Vittrup, Claus Lodahl Mikkelsen, Morten Anker Kjær-Holm, Ditlev Christian Wad (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2014-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 69, 1., 1711 København V (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2014-12-09 tilføjes Direktion: Casper Bak Vittrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder at eje aktie og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2014-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2014-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-09 tilføjes Navne: GONE FISHING ApS (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2014-12-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2014-12-09 tilføjes Stiftere: SOHO INVEST ApS, SOHO HOLDING ApS, EMMIT HOLDING ApS, DAW INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2014-12-09 tilføjes Vedtægter: 2014-12-09 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2014-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-12-10)
Den 2014-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)