Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterhavnen 13, 4. 2., 5800 Nyborg (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2014-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Arkitektfirmaet Charlotte Folke ApS. (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2016-03-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Arkitektfirmaet Charlotte Folke ApS. (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Arkitektfirmaet Charlotte Folke ApS. (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2022-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgebjergvej 72, 5380 Dalby (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-03-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-03-16 fjernes Revisor: ECO-TEAM STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-03-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgebjergvej 72, 5380 Dalby (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2019-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgebjergvej 72, 5380 Dalby (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-18 tilføjes Revisor: ECO-TEAM STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2019-02-18 fjernes Revisor: TRANBERG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-05-05)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgebjergvej 72, 5380 Dalby (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgebjergvej 72, 5380 Dalby (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgebjergvej 72, 5380 Dalby (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2016-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørstedsgade 5, 3., 5000 Odense C (offentliggjort 2016-08-14)
Den 2016-03-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-14 tilføjes Kontaktoplysninger: cf@charlottefolke.dk (offentliggjort 2015-05-14)
Den 2015-05-13 fjernes Kontaktoplysninger: cv@charlottefolke.dk (offentliggjort 2015-05-14)
Den 2014-12-10 tilføjes Legale ejere: Charlotte Folke Bøgelund (offentliggjort 2015-02-26)
Den 2014-12-10 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Folke Bøgelund (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2014-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørstedsgade 5, 3., 5000 Odense C (offentliggjort 2016-08-14)
Den 2014-12-01 tilføjes Direktion: Charlotte Folke Bøgelund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og drive virksomhed med investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-12-10)
Den 2014-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: cv@charlottefolke.dk (offentliggjort 2015-05-14)
Den 2014-12-01 tilføjes Navne: CHARLOTTE FOLKE ApS (offentliggjort 2014-12-10)
Den 2014-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2014-12-01 tilføjes Revisor: TRANBERG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-05-05)
Den 2014-12-01 tilføjes Stiftere: Charlotte Folke Bøgelund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 tilføjes Vedtægter: 2014-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-12-10)
Den 2014-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)