Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | Tegningsregel | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2021-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksparken 10, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-04-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-04-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-08 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-04-20 fjernes Hjemmeside: www.Danskbilrens.dk (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-04-20 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-04-20 fjernes Kontaktoplysninger: mail@danskbilrens.dk (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-04-20 fjernes Legale ejere: Sevdet Vrsarov, Dengiz Sulcevski (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-04-20 fjernes Navne: DANSK BILRENS ApS (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-04-20 fjernes Reelle ejere: Sevdet Vrsarov, Dengiz Sulcevski (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-04-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-04-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-04-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-04-20 fjernes Stiftere: Dengiz Sulcevski (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-04-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-03-25 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-10-27 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2019-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2019-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-23)
Den 2019-10-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-11-23)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-23)
Den 2019-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 fjernes Direktion: Dengiz Sulcevski (direktion) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksparken 10, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2017-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Prøvensvej 24, 2610 Rødovre (offentliggjort 2017-10-15)
Den 2017-10-15 tilføjes Hjemmeside: www.Danskbilrens.dk (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2017-10-15 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@danskbilrens.dk (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prøvensvej 24, 2610 Rødovre (offentliggjort 2017-10-15)
Den 2016-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Formervangen 26, 2600 Glostrup (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at drive virksomhed inden for klargøring, rengøring af biler, reparation af brugte biler og salg af brugtbiler, samt hermed beslægtede virksomhed. (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2016-03-17 tilføjes Legale ejere: Sevdet Vrsarov, Dengiz Sulcevski (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2016-03-17 tilføjes Reelle ejere: Sevdet Vrsarov, Dengiz Sulcevski (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2016-03-17 tilføjes Vedtægter: 2016-03-17 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at drive virksomhed inden for klargøring, rengøring af biler og salg af brugtbiler, samt hermed beslægtede virksomhed. (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2015-01-20 tilføjes Navne: DANSK BILRENS ApS (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2015-01-19 fjernes Navne: DANSK AUTOPLEJECENTER ApS (offentliggjort 2015-01-20)
Den 2015-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2015-01-20 tilføjes Vedtægter: 2015-01-20 (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2014-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Formervangen 26, 2600 Glostrup (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2014-12-08 tilføjes Direktion: Dengiz Sulcevski (direktion) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2014-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2014-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-08 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2014-12-08 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2014-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2014-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2014-12-08 tilføjes Navne: DANSK AUTOPLEJECENTER ApS (offentliggjort 2015-01-20)
Den 2014-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2014-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2014-12-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2014-12-08 tilføjes Stiftere: Dengiz Sulcevski (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2014-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2014-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)