Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2015-06-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OCTLIGHT ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mønsvej 15, 2830 Virum (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Mønsvej 15, 2830 Virum (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-06 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-10-04 (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 117.330,00 (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-04 tilføjes Direktion: Kresten Yvind (direktør) (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-04 tilføjes Vedtægter: 2017-10-04 (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-29 fjernes Direktion: Kresten Yvind (direktion) (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2016-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mønsvej 15, 2830 Virum (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2016-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Mønsvej 15, 2830 Virum (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2014-12-05 tilføjes Legale ejere: Kresten Yvind (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2014-12-05 tilføjes Reelle ejere: Kresten Yvind (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2014-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mønsvej 15, 2830 Virum (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2014-12-04 tilføjes Direktion: Kresten Yvind (direktion) (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2014-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2014-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2014-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-04 tilføjes Navne: HEDGEHOG HOLDING ApS (offentliggjort 2014-12-05)
Den 2014-12-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-04 tilføjes Stiftere: Kresten Yvind (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2014-12-04 tilføjes Vedtægter: 2014-12-04 (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2014-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-12-05)
Den 2014-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-29)