Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herredsvejen 180, 9500 Hobro (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Herredsvejen 180, 9500 Hobro (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herredsvejen 180, 9500 Hobro (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2014-12-04 tilføjes Direktion: Karin Skytte Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive planteavl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-04 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2014-12-04)
Den 2014-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-04 tilføjes Kontaktoplysninger: farmerjohn@fibermail.dk (offentliggjort 2014-12-04)
Den 2014-12-04 tilføjes Legale ejere: Karin Skytte Jensen, John Jensen (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2014-12-04 tilføjes Navne: JENSENS MARKBRUG ApS (offentliggjort 2014-12-04)
Den 2014-12-04 tilføjes Reelle ejere: Karin Skytte Jensen, John Jensen (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2014-12-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-04 tilføjes Stiftere: Karin Skytte Jensen, John Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-04 tilføjes Vedtægter: 2014-12-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-12-04)
Den 2014-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)