Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ahmed Adam Badr | 01.12.2023 | 11.09.2024 | direktør |
Lars Stoklund Dietrichsen | 04.05.2020 | 01.12.2023 | direktør |
Maria Stoklund Dietrichsen | 04.09.2015 | 04.05.2020 | direktør |
Inge Andersen | 03.12.2014 | 04.09.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ahmed Adam Badr | 18.06.2024 | 11.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ismail Yousif Alnoumeiri | 18.06.2024 | 01.08.2024 | formand |
Brian Munk Andersen | 01.12.2023 | 02.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Villy Jæger | 01.12.2023 | 02.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Maria Stoklund Dietrichsen | 14.06.2023 | 17.06.2023 | formand |
Ahmed Adam Badr | 30.06.2021 | 01.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Stoklund Dietrichsen | 04.05.2020 | 01.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Villy Jæger | 04.05.2020 | 14.06.2023 | formand |
Henrik Jansen | 04.05.2020 | 30.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Maria Stoklund Dietrichsen | 04.09.2015 | 04.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Inge Dietrichsen | 04.09.2015 | 04.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Stoklund Dietrichsen | 04.09.2015 | 03.05.2020 | formand |