Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Navne | ||||
Vedtægter | Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Revisor | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svend Aagesens Alle 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Svend Aagesens Alle 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-17 tilføjes Direktion: Nikolaj Hviid Schwartz (direktør) (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-17 fjernes Direktion: Frederik Lønstrup Homann (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-17 tilføjes Navne: Ringstedvej 124 ApS (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-16 fjernes Navne: Kong Georgs Vej 5 Vedbæk ApS (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-17 tilføjes Vedtægter: 2022-12-17 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-07-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Falcon (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svend Aagesens Alle 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Svend Aagesens Alle 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svend Aagesens Alle 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløverprisvej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløverprisvej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløverprisvej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-04-28 tilføjes Kontaktoplysninger: brev@mitoflex.dk (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-21 tilføjes Direktion: Frederik Lønstrup Homann (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2016-10-21 fjernes Direktion: Peer Omborgsnæs Appel (direktør) (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-04-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-03-29 tilføjes Direktion: Peer Omborgsnæs Appel (direktør) (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-03-29 fjernes Direktion: Claus Juel (direktør) (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2015-10-26 tilføjes Direktion: Claus Juel (direktør) (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2015-10-26 fjernes Direktion: Michael Torben Flex (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-10-26 tilføjes Revisor: PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2015-10-26 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BENNY JENSEN ApS, STATSAUTORISERET REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2015-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløverprisvej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lykkegårdsvej 50, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2015-05-13 tilføjes Navne: Kong Georgs Vej 5 Vedbæk ApS (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2015-05-12 fjernes Navne: DALGAS BOULEVARD 48 ApS (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-05-13 tilføjes Vedtægter: 2015-05-13 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2014-12-30 tilføjes Reelle ejere: Michael Torben Flex (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2014-12-29 fjernes Reelle ejere: Michael Torben Flex (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2014-12-03 tilføjes Reelle ejere: Michael Torben Flex (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2014-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkegårdsvej 50, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2014-12-03 tilføjes Direktion: Michael Torben Flex (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje- og investere i fast ejendom samt drive anden investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2014-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-03 tilføjes Legale ejere: EJENDOMSSELSKABET TULEHØJ ApS (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-12-03 tilføjes Navne: DALGAS BOULEVARD 48 ApS (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2014-12-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-12-03 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BENNY JENSEN ApS, STATSAUTORISERET REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2014-12-03 tilføjes Stiftere: EJENDOMSSELSKABET TULEHØJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-03 tilføjes Vedtægter: 2014-12-03 (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2014-12-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-12-03)
Den 2014-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)