Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Reelle ejere | Direktion | Hovedbranche | Navne | ||||
Vedtægter | Formål | Tegningsregel | Legale ejere | ||||
Revisor | Kapital | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 123, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 123, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-24 tilføjes Kontaktoplysninger: Fokus@fokusnordic.com (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2014-12-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Willemoesgade 70-74 ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2023-03-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 123, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2022-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Bomhusvej 13, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-07-14 fjernes Reelle ejere: Kim Bøttger (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-03-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 tilføjes Direktion: Ib Jansholt (direktør) (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-12-02 fjernes Direktion: Jacob Jaque Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-11 fjernes Reelle ejere: Jens Villum Kann-Rasmussen, Peter Landrok, Bjarne Graabæk Thomsen, Anja Boisen, Eva Zeuthen Bentsen, Steen Riisgaard (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2020-03-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-26 tilføjes Direktion: Niels Thomas Bruun de Neergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-02-26 fjernes Direktion: Tonny Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-12-10 tilføjes Direktion: Tonny Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-12-10 fjernes Direktion: Karin Eriksen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bomhusvej 13, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2018-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bomhusvej 13, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-03-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Villum Kann-Rasmussen, Peter Landrok, Bjarne Graabæk Thomsen, Anja Boisen, Eva Zeuthen Bentsen, Steen Riisgaard, Kim Bøttger (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2017-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bomhusvej 13, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2017-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglevangsvej 11, 1962 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglevangsvej 11, 1962 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 14, 1263 København K (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-08-31 tilføjes Direktion: Karin Eriksen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2017-08-31 fjernes Direktion: Kim Bøttger (direktør) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-15 tilføjes Direktion: Kim Bøttger (direktør) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-15 fjernes Direktion: Jan Leth Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-08-31 tilføjes Navne: Willemoesgade 70-74 Holding ApS (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-30 fjernes Navne: EJEGOD HOLDING ApS (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Vedtægter: 2017-08-31 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-15 tilføjes Vedtægter: 2017-08-15 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, at eje, udleje og udvikle fast ejendom, samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-15 tilføjes Legale ejere: Kjøbenhavns Boligejendomsselskab A/S (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-08-15 fjernes Legale ejere: DRONNINGENS TVÆRGADE 6 B-C ApS (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-08-15 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-08-15 fjernes Revisor: JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-03-07 tilføjes Revisor: JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-03-07 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2017-03-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 12.000.000,00 (offentliggjort 2016-03-13)
Den 2016-03-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-03-13)
Den 2016-03-09 tilføjes Vedtægter: 2016-03-09 (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2014-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 14, 1263 København K (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2014-12-03 tilføjes Direktion: Jan Leth Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem et eller flere datterselskaber at eje og udleje Ejendommen Willemoesgade 70-74, 2100 København Ø. (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2014-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-03-13)
Den 2014-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-03 tilføjes Legale ejere: DRONNINGENS TVÆRGADE 6 B-C ApS (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2014-12-03 tilføjes Navne: EJEGOD HOLDING ApS (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2014-12-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-12-03 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2014-12-03 tilføjes Stiftere: DRONNINGENS TVÆRGADE 6 B-C ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2014-12-03 tilføjes Vedtægter: 2014-12-03 (offentliggjort 2016-03-13)
Den 2014-12-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-12-03)
Den 2014-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)