Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Erik Thomey Damgaard | 28.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Irvin Emmervadt Christensen | 28.02.2023 | næstformand |
Jens Jacob Østergaard Kristensen | 16.12.2022 | formand |
Leif Steen Andersen | 05.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Hammelsvang | 05.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Byskov Pedersen | 05.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hans Bech Pedersen | 05.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Britta Stage Tharbensen | 01.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Lene Fibæk Hansen | 07.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jes Jesper Clausen | 04.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erik Mikkelsen | 04.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Jensen | 16.12.2022 | 28.02.2023 | næstformand |
Irvin Emmervadt Christensen | 16.12.2022 | 27.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lennart Hildebrand Qvist | 05.01.2022 | 16.12.2022 | formand |
Jens Jensen | 05.01.2022 | 15.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jens Jacob Østergaard Kristensen | 05.01.2022 | 15.12.2022 | næstformand |
Ole Nyholm Knudsen | 20.12.2017 | 05.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Agerbo | 20.12.2017 | 05.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Helge Albertsen | 20.12.2017 | 05.01.2022 | formand |
John Georg Christensen | 04.09.2014 | 05.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thue Amstrup-Jørgensen | 04.09.2014 | 05.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Bøgsted | 04.09.2014 | 05.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Lykke Kjeldsen | 04.09.2014 | 05.01.2022 | næstformand |
Hans Østergaard Kristensen | 04.09.2014 | 20.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Søren Elbæk | 04.09.2014 | 20.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Erling Gaasdal | 04.09.2014 | 20.12.2017 | formand |
Thomas Lund | 04.09.2014 | 31.07.2016 | bestyrelsesmedlem |
Hans Nørskov Wendelboe | 04.09.2014 | 24.10.2014 | bestyrelsesmedlem |