Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
xbrl | Formål | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Navne | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Årsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-02-04)
Den 2024-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-04)
Den 2024-01-30 fjernes Direktion: Henrik Ratje (direktør) (offentliggjort 2024-02-04)
Den 2023-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandpromenaden 23, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Brandevej 30, 7361 Ejstrupholm (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-13 tilføjes Kontaktoplysninger: hjratje@gmail.com (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-12 fjernes Kontaktoplysninger: hj@esmvvs.dk (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber samt hermed naturligt beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-28 tilføjes Bibranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-27 fjernes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-28 tilføjes Navne: Henrik Ratje Holding ApS (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-27 fjernes Navne: ESM VVS ApS (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-28 tilføjes Vedtægter: 2023-02-28 (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-04-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brandevej 30, 7361 Ejstrupholm (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2020-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Brandevej 30, 7361 Ejstrupholm (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brandevej 30, 7361 Ejstrupholm (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Brandevej 30, 7361 Ejstrupholm (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Henrik Ratje (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: HENRIK JENSEN HOLDING, EJSTRUPHOLM ApS (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brandevej 30, 7361 Ejstrupholm (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2017-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyringhavevej 5, 7361 Ejstrupholm (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-03 tilføjes Kontaktoplysninger: hj@esmvvs.dk (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2017-02-02 fjernes Kontaktoplysninger: hj@esmtek.dk (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2014-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyringhavevej 5, 7361 Ejstrupholm (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2014-12-02 tilføjes Direktion: Henrik Ratje (direktør) (offentliggjort 2024-02-04)
Den 2014-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive VVS- og blikkenslagervirksomhed (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2014-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-02 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2014-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-02 tilføjes Kontaktoplysninger: hj@esmtek.dk (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2014-12-02 tilføjes Legale ejere: HENRIK JENSEN HOLDING, EJSTRUPHOLM ApS (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2014-12-02 tilføjes Navne: ESM VVS ApS (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2014-12-02 tilføjes Reelle ejere: Henrik Ratje (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2014-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-02 tilføjes Stiftere: HENRIK JENSEN HOLDING, EJSTRUPHOLM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2024-02-04)
Den 2014-12-02 tilføjes Vedtægter: 2014-12-02 (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2014-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-12-03)
Den 2014-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-04)