Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
IndkaldelseTilFordringsproevelse | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | Revisor | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-08-31 (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-26 (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-04 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-06-08 (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-04 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-04 fjernes Legale ejere: Henrik Henrik Film AB (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-04 fjernes Navne: OLD LAND ApS (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-04 fjernes Reelle ejere: Henrik Rolf Hallgren, Per Anders Henrik Eriksson (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-04 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-04 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-04 fjernes Stiftere: BIRD & BIRD ADVOKATPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-01-21 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2022-01-19 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2022-01-08 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-10-08 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2020-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2020-10-06 Statstidende Dekret
Den 2020-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-03-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-10 fjernes Direktion: Henrik Eriksson (direktør) (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-10 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-02-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2017-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 11, 1364 København K (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 11, 1364 København K (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2016-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 11, 1364 København K (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-07-06 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-06-08 (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2016-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2016-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-07 tilføjes Direktion: Henrik Eriksson (direktør) (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2016-06-07 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2016-06-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2016-05-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-03-09 fjernes Direktion: Per Anders Henrik Eriksson (direktion) (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-03-09 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2014-12-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2014-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2014-11-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2014-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 11, 1364 København K (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-11-26 tilføjes Direktion: Per Anders Henrik Eriksson (direktion) (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2014-11-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for detailhandel, postordre, engroshandel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2014-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-08-31 (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2014-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-26 (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2014-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2014-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2014-11-26 tilføjes Legale ejere: Henrik Henrik Film AB (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2014-11-26 tilføjes Navne: OLD LAND ApS (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2014-11-26 tilføjes Reelle ejere: Henrik Rolf Hallgren, Per Anders Henrik Eriksson (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2014-11-26 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2014-11-26 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2014-11-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2014-11-26 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2014-11-26 tilføjes Stiftere: BIRD & BIRD ADVOKATPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2014-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2014-11-26 tilføjes Vedtægter: 2014-11-26 (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2014-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2014-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-09)