Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | Legale ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-14 tilføjes Bestyrelse: Finn Conradsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-14 fjernes Bestyrelse: Carl Holst (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-11 tilføjes Bestyrelse: Knud Foldschack (formand) (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-10-11 fjernes Bestyrelse: Martin Sattrup Christensen (formand) (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-10-10 fjernes Bestyrelse: Knud Foldschack (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brovej 20, st., 8800 Viborg (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Brovej 20, st., 8800 Viborg (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-01-07 tilføjes Bestyrelse: Knud Foldschack (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-01-06 fjernes Bestyrelse: Niels Heuer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-10-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-11 tilføjes Kontaktoplysninger: niels@heuer.biz (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-10 fjernes Kontaktoplysninger: on@onrevision.dk (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2019-11-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brovej 20, st., 8800 Viborg (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2018-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Brovej 20, st., 8800 Viborg (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brovej 20, st., 8800 Viborg (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Brovej 20, st., 8800 Viborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-09 fjernes Reelle ejere: Kim Nielsen, Niels Heuer (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-29 tilføjes Legale ejere: Intelligent Wellbeing Creation ApS (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-12-29 fjernes Legale ejere: WORKSTEP ApS (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-12-28 fjernes Legale ejere: Intelligent Wellbeing Creation ApS (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-12-29 tilføjes Reelle ejere: Kim Nielsen, Niels Heuer (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2016-12-29 fjernes Bestyrelse: Anders Bødker Skorstengaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-29 fjernes Direktion: Claus Hørlykke Toksvig (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-30 tilføjes Bestyrelse: Martin Sattrup Christensen (formand) (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2016-03-29 fjernes Bestyrelse: Henning Langberg (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brovej 20, st., 8800 Viborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2015-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Farvervej 1, 8800 Viborg (offentliggjort 2015-01-12)
Den 2015-01-08 tilføjes Bestyrelse: Anders Bødker Skorstengaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-08 fjernes Bestyrelse: Michael Harbo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-08 tilføjes Direktion: Claus Hørlykke Toksvig (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-01 tilføjes Legale ejere: Intelligent Wellbeing Creation ApS, WORKSTEP ApS (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2014-11-30 fjernes Legale ejere: Intelligent Wellbeing Creation ApS (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2014-11-28 tilføjes Legale ejere: Intelligent Wellbeing Creation ApS (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2014-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farvervej 1, 8800 Viborg (offentliggjort 2015-01-12)
Den 2014-11-28 tilføjes Bestyrelse: Michael Harbo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-28 tilføjes Direktion: Niels Heuer (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg og markedsføring af IT-løsningen DigiRehab i Danmark samt tilhørende undervisning, implementering og opfølgning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-28 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2014-12-10)
Den 2014-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-28 tilføjes Kontaktoplysninger: on@onrevision.dk (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2014-11-28 tilføjes Navne: DIGIREHAB A/S (offentliggjort 2014-11-28)
Den 2014-11-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2014-11-28 tilføjes Stiftere: Intelligent Wellbeing Creation ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-28 tilføjes Vedtægter: 2014-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-11-28)
Den 2014-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)