Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Revisor | Vedtægter | Formål | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Bibranche | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 26, 1., 1050 København K (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 57, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-06 tilføjes Bestyrelse: Morten Gustafson (formand) (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-06 fjernes Bestyrelse: Louise Hertz (formand) (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-06 tilføjes Direktion: Lars Winther (direktør) (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-06 fjernes Direktion: Sabina Suvalija (direktør) (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200.000,00 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-06 tilføjes Legale ejere: M2 Asset Management AB (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-06 fjernes Legale ejere: Patrizia Wohnmodul I Zwischenholding S.á.r.l (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-06 tilføjes Navne: M2 ROYAL ApS (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-05 fjernes Navne: PATRIZIA ROYAL ApS (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-06 tilføjes Reelle ejere: Hans Jarl Rutger Arnhult (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-06 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-06 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-06 tilføjes Vedtægter: 2021-04-06 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-24 tilføjes Bestyrelse: Khalid Said (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-06-30 fjernes Bestyrelse: Klaus Alois Schmitt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-15 tilføjes Bestyrelse: Sabina Suvalija (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2019-07-14 fjernes Bestyrelse: David Hilmar Herbert Girra (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-07-15 tilføjes Direktion: Sabina Suvalija (direktør) (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2019-07-14 fjernes Direktion: David Hilmar Herbert Girra (direktør) (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-20 tilføjes Bestyrelse: Louise Hertz (formand) (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2019-05-20 fjernes Bestyrelse: Rikke Lykke (formand) (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-23 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2018-11-23 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 57, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2018-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 15, 2., 1304 København K (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-26 tilføjes Direktion: David Hilmar Herbert Girra (direktør) (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2016-04-26 fjernes Direktion: Bernhard Christian Paul Engelbrecht (direktion) (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-26 fjernes Bestyrelse: Bernhard Christian Paul Engelbrecht (bestyrelse) (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-02-01 tilføjes Bestyrelse: David Hilmar Herbert Girra (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-11-26 tilføjes Bestyrelse: Klaus Alois Schmitt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2015-11-26 fjernes Bestyrelse: Arwed Dieter Fischer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 15, 2., 1304 København K (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2015-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 25, 1260 København K (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2015-05-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2015-05-29 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve fast ejendom samt videresalg heraf. (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1.100.000,00 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2015-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-03-06 tilføjes Legale ejere: Patrizia Wohnmodul I Zwischenholding S.á.r.l (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2015-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-03-06 tilføjes Vedtægter: 2015-03-06 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2015-01-01 tilføjes Bibranche: Parkering og vejhjælp mv. (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2014-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2014-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 25, 1260 København K (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2014-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2014-12-09)
Den 2014-12-09 tilføjes Bestyrelse: Arwed Dieter Fischer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2014-12-09 tilføjes Direktion: Bernhard Christian Paul Engelbrecht (direktion) (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2014-12-09 fjernes Direktion: Bent Kemplar (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-12-09 tilføjes Navne: PATRIZIA ROYAL ApS (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2014-12-08 fjernes Navne: KR 1776 ApS (offentliggjort 2014-12-09)
Den 2014-12-09 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2014-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2014-12-09)
Den 2014-11-27 tilføjes Direktion: Bent Kemplar (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-27 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-11-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2014-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-11-27 tilføjes Navne: KR 1776 ApS (offentliggjort 2014-12-09)
Den 2014-11-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-11-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-11-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-11-27 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-11-28)
Den 2014-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-05)