Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-11-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FRK. BARNERS KÆLDER ApS. (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2015-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BoTeJy ApS. (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2017-03-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Barkonsortiet ApS. (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-04-12 sletter virksomheden Ejerskaber: wood Copenhagen ApS. (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 28, 3. th., 1561 København V (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 29, 2. th., 1620 København V (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2014-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 29, 2. th., 1620 København V (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2014-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 29, 2. th., 1620 København V (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 29, 2. th., 1620 København V (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-11-20 tilføjes Direktion: Jimmi Serup Bodilsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 tilføjes Legale ejere: Jimmi Serup Bodilsen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2014-11-20 tilføjes Navne: DECEMBER EIGHT HOLDING ApS (offentliggjort 2014-12-04)
Den 2014-11-20 tilføjes Reelle ejere: Jimmi Serup Bodilsen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2014-11-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-11-20 tilføjes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 tilføjes Vedtægter: 2014-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-12-04)
Den 2014-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)