Sektion (alle) | |||||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | Ejerskaber | ||||
xbrl | Direktion | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-09-02 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2024-08-23 (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-01 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-09-21 (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2014-11-21 sletter virksomheden Ejerskaber: SSC A/S. (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: SSC A/S. (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-06-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SSC A/S. (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2024-09-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-08-22 tilføjes Direktion: Christian Vistrup (direktør) (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-08-20 fjernes Direktion: Christian Vistrup (direktør) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkedraget 15, 4534 Hørve (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Stendyssevej 7, 4534 Hørve (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-07-17 tilføjes Kontaktoplysninger: cv@shark-containers.com (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-30 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-09-21 (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2016-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2016-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2016-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-20 tilføjes Direktion: Christian Vistrup (direktør) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2016-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Direktion: Christian Vistrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stendyssevej 7, 4534 Hørve (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2014-11-21 tilføjes Direktion: Christian Vistrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2014-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-21 tilføjes Legale ejere: Christian Vistrup (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2014-11-21 tilføjes Navne: VISTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2014-11-26)
Den 2014-11-21 tilføjes Reelle ejere: Christian Vistrup (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2014-11-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-21 tilføjes Stiftere: Christian Vistrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-11-21 tilføjes Vedtægter: 2014-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-11-26)
Den 2014-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-16)