Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Legale ejere | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Vedtægter | ||||
xbrl | Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2014-12-08 sletter virksomheden Ejerskaber: HORSENS FYSIOTERAPI OG TRÆNING ApS. (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2017-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: HEDENSTED FYSIOTERAPI OG TRÆNING ApS. (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2018-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Denmic holding ApS. (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2019-01-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fysiomotion Holding ApS. (offentliggjort 2019-03-03)
Den 2019-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fit&Sund Hedensted ApS. (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2021-12-31 tilføjes Legale ejere: Fit&Sund Fysioterapi Hedensted ApS (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: Michael Seiger Kristiansen, Fit&Sund Fysioterapi Hedensted ApS (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Myntevej 31, 8722 Hedensted (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-31 fjernes Direktion: Michael Seiger Kristiansen (direktion) (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-25 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-31 fjernes Navne: MICHAEL SK HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Michael Seiger Kristiansen (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-31 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-31 fjernes Stiftere: Michael Seiger Kristiansen (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-09-28 tilføjes Navne: MICHAEL SK HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-09-27 fjernes Navne: MICHAEL SK HOLDING IVS (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Vedtægter: 2021-09-28 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-09-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-07-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-07-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-12 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Myntevej 31, 8722 Hedensted (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2014-11-25 tilføjes Direktion: Michael Seiger Kristiansen (direktion) (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2014-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med fysioterapi samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2014-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2014-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-25 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2014-11-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50,00 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2014-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2014-11-25 tilføjes Legale ejere: Michael Seiger Kristiansen (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2014-11-25 tilføjes Navne: MICHAEL SK HOLDING IVS (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2014-11-25 tilføjes Reelle ejere: Michael Seiger Kristiansen (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2014-11-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2014-11-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2014-11-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2014-11-25 tilføjes Stiftere: Michael Seiger Kristiansen (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2014-11-25 tilføjes Tegningsregel: Iværksætterselskabet tegnes af direktøren alene- Michael Seiger Kristiansen. (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2014-11-25 tilføjes Vedtægter: 2014-11-25 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2014-11-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2014-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-11)