Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Formål | Kontaktoplysninger | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Interessenter | ||||
Legale ejere | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-30 tilføjes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-09-29 fjernes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-06 fjernes Reelle ejere: Ninja Tollefsen (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2022-12-06 tilføjes Reelle ejere: Ninja Tollefsen, Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje, sælge og udleje ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-03 tilføjes Kontaktoplysninger: adm@heimstaden.dk (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-22 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lildballe (formand) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-22 tilføjes Direktion: Michael Byrgesen Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-22 fjernes Direktion: Heimstaden Komplementar II ApS (direktør) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-21 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-22 tilføjes Navne: Heimstaden Holmegård I K/S (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-21 fjernes Navne: Heimstaden Holmegård Bolig K/S (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-22 tilføjes Vedtægter: 2021-12-22 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje, sælge og udleje ejendomme samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2020-10-12 tilføjes Vedtægter: 2020-10-12 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Petri Passage 5, 3. th., 1165 København K (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Direktion: Heimstaden Komplementar II ApS (direktør) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2019-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med ejendomsudvikling, herunder køb og salg af fast ejendom, enten direkte eller via datterselskaber samt anden virksomhed, som efter komplementarens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2019-06-28 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2019-06-27 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-28 tilføjes Interessenter: Heimstaden Komplementar II ApS (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 fjernes Interessenter: NIAM RESIDENTIAL PARTNER ApS (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Legale ejere: Heimstaden Holmegård I Holding ApS (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 fjernes Legale ejere: Niam V Denmark Residential AB (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Navne: Heimstaden Holmegård Bolig K/S (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2019-06-27 fjernes Navne: K/S HOLMEGÅRD BOLIG (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementarselskabet. (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2019-06-28 tilføjes Vedtægter: 2019-06-28 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2019-06-28 fjernes Bestyrelse: Johan Anders Lundkvist (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-21 tilføjes Bestyrelse: John Fredrik Jonsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2017-06-21 fjernes Bestyrelse: Per Johan Bergman (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-26 tilføjes Legale ejere: Niam V Denmark Residential AB (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2014-12-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er er at erhverve, eje, sælge og udleje ejendomme. (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2014-12-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2014-12-23 tilføjes Vedtægter: 2014-12-23 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2014-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2014-11-25 tilføjes Bestyrelse: Per Johan Bergman (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2014-11-25 tilføjes Interessenter: NIAM RESIDENTIAL PARTNER ApS (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2014-11-25 tilføjes Navne: K/S HOLMEGÅRD BOLIG (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2014-11-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-11-25 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2014-11-25)
Den 2014-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)