Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Revision fravalgt | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Virksomhedsform | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 tilføjes Bestyrelse: Mehdi Sayar (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-12 fjernes Bestyrelse: Jürgen Otto Wilhelm Schäfer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 fjernes Direktion: Carsten Bovin Burmester (direktør) (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-18 tilføjes Direktion: Bjarne Ringgaard Smed (direktør) (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 tilføjes Bestyrelse: Dr. Heiner Robert Friedrich Lang (formand) (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-15 fjernes Bestyrelse: Sven Michael Hohorst (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-25 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-06-25 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 2.100.000,00 (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-10 tilføjes Vedtægter: 2015-11-10 (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-19 tilføjes Legale ejere: WAGO Auslandsbeteiligungs-GmbH (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling, fremstilling, handel og salg af elektronik og elektroniske komponenter, særligt, men ikke begrænset til, sammenkobling, grænseflader og automatiseringsprodukter, systemer og hertil relateret udstyr og services, international handel samtøvrige aktiviteter, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-18 tilføjes Navne: WAGO DENMARK A/S (offentliggjort 2014-12-19)
Den 2014-12-17 fjernes Navne: WAGO DENMARK ApS (offentliggjort 2014-12-19)
Den 2014-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-18 tilføjes Vedtægter: 2014-12-18 (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2014-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-12-19)
Den 2014-12-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-12-19)
Den 2014-12-01 tilføjes Bibranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2014-12-08)
Den 2014-12-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2014-12-08)
Den 2014-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-12-08)
Den 2014-11-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-12-08)
Den 2014-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lejrvej 17, 3500 Værløse (offentliggjort 2014-11-28)
Den 2014-11-19 tilføjes Bestyrelse: Sven Michael Hohorst (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-19 tilføjes Direktion: Carsten Bovin Burmester (direktør) (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2014-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2014-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-19 tilføjes Navne: WAGO DENMARK ApS (offentliggjort 2014-12-19)
Den 2014-11-19 tilføjes Reelle ejere: Sven Michael Hohorst, Christian Hohorst, Tordis Karoline Eulenberg (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2014-11-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-19 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2014-11-19 tilføjes Stiftere: WAGO Auslandsbeteiligungs-GmbH (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-12-19)
Den 2014-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)