Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2017-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundbakken 50, 8700 Horsens (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-24 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-10-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-10-09 fjernes Legale ejere: Otto Adam Nielsen (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-10-09 fjernes Navne: O.A.N. INDUSTRIES ApS (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-10-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-10-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-10-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-10-09 fjernes Stiftere: Otto Adam Nielsen (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-10-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-21 fjernes Direktion: Otto Adam Nielsen (direktion) (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2014-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundbakken 50, 8700 Horsens (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2014-11-24 tilføjes Direktion: Otto Adam Nielsen (direktion) (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2014-11-24 tilføjes Formål: Selskabet formål er at drive finansiel virksomhed bestående af investering i finansielle aktiver, drive plejehjem samt rådgivende ingeniør- og entreprenørvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2014-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2014-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-24 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2014-11-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2014-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2014-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2014-11-24 tilføjes Legale ejere: Otto Adam Nielsen (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2014-11-24 tilføjes Navne: O.A.N. INDUSTRIES ApS (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2014-11-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2014-11-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2014-11-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2014-11-24 tilføjes Stiftere: Otto Adam Nielsen (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2014-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2014-11-24 tilføjes Vedtægter: 2014-11-24 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2014-11-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2014-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-03)