Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2014-11-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FOODOIR ApS. (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2021-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-09-30 tilføjes Navne: HHS HOLDING 2014 ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-09-29 fjernes Navne: HHS HOLDING 2014 IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-09-30 tilføjes Vedtægter: 2021-09-30 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-09-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-02-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frejasgade 4, 4. th., 2200 København N (offentliggjort 2014-11-24)
Den 2014-11-18 tilføjes Direktion: Henrik Hedegaard Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2014-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Legale ejere: Henrik Hedegaard Sørensen (offentliggjort 2017-11-05)
Den 2014-11-18 tilføjes Navne: HHS HOLDING 2014 IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2014-11-18 tilføjes Reelle ejere: Henrik Hedegaard Sørensen (offentliggjort 2017-11-05)
Den 2014-11-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Stiftere: Henrik Hedegaard Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Vedtægter: 2014-11-18 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2014-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2014-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)