Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solvej 3, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Solvej 3, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2014-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DRACHMANN ADMINISTRATION A/S. (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-02 tilføjes Navne: METTE RUDE CLEMMENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-01 fjernes Navne: METTE RUDE CLEMMENSEN HOLDING IVS (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-02 tilføjes Vedtægter: 2019-07-02 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solvej 3, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2014-11-20 tilføjes Direktion: Mette Rude Clemmensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje værdipapirer og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2014-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 tilføjes Legale ejere: Mette Rude Clemmensen (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2014-11-20 tilføjes Navne: METTE RUDE CLEMMENSEN HOLDING IVS (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2014-11-20 tilføjes Reelle ejere: Mette Rude Clemmensen (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2014-11-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 tilføjes Stiftere: Mette Rude Clemmensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 tilføjes Vedtægter: 2014-11-20 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2014-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2014-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)