Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revisor | Revision fravalgt | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Hovedbranche |
Den 2014-11-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JØRN LARSEN FOODS ApS. (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-04 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2023-05-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2023-05-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2023-05-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Benediktevej 12, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Gravensgade 12, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-04-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gravensgade 12, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2014-11-18 tilføjes Direktion: Jørn Hartvig Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings-, financierings- og udlejningsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Legale ejere: Jørn Hartvig Larsen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2014-11-18 tilføjes Navne: JLF HOLDING I ApS (offentliggjort 2014-11-28)
Den 2014-11-18 tilføjes Reelle ejere: Jørn Hartvig Larsen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2014-11-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2014-11-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2014-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Vedtægter: 2014-11-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-11-28)
Den 2014-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-19)