Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Krause Dampe | 30.05.2021 | 03.11.2021 | direktør |
David Vang Dampe | 21.03.2020 | 30.05.2021 | direktør |
Bjarne Krause Dampe | 04.12.2018 | 21.03.2020 | adm. dir |
Bjarne Krause Dampe | 20.11.2014 | 27.11.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Krause Dampe | 30.05.2021 | 03.11.2021 | formand |
David Vang Dampe | 30.05.2021 | 03.11.2021 | næstformand |
Bjarne Krause Dampe | 21.03.2020 | 29.05.2021 | bestyrelsesmedlem |